База знаний

Умножение на двузначное число

Енот показывает пример на умножение с двузначным числом
Сегодня мы расскажем Вам про два способа, как выполнить умножение на двузначное число.

Итак, чтобы умножить многозначное число (мы рассмотрим на примерах двузначных и трёхзначных чисел) на двузначное, можно прибегнуть к помощи столбика, а можно не менее удобно вычислить в строку. Рассмотрим оба способа!

У нас есть числовое выражение 37 * 23 =

Способ №1. В столбик

1. Записываем разряд единиц под единицами, а разряд десятков - под десятками.

х  37
   23

2. Умножаем цифру 3 из числа 23 на каждую цифру числа 37.

    2
х  37
   23
  111

3. Умножаем цифру 2 из числа 23 на каждую цифру числа 37.

    1
х  37
   23
  111
  74
  851

Произведение чисел 37 и 23 равно 851.

Способ №2. В строку

37 * 23 = 

1. Представляем второй множитель - число 23 - в виде суммы двух чисел, одно из которых - круглое.

37 * (20 + 3) = 

2. Раскрываем скобки и умножаем число 37 на каждое число в скобках.

37 * 20 + 37 * 3 = 

3. Вычисляем:

740 + 111 = 851 

И в первом, и во втором способе вычисления мы получили одинаковые результаты. Это говорит о том, что всё посчитано верно!


Теперь умножим трёхзначное число на двузначное.

125 * 31 =

Способ №1. В столбик

1. Разряд единиц записываем под разрядом единиц, десятков - под десятками, а сотни (они здесь только в числе 125) оставляем без пары.

х 125
     31

2. Умножаем цифру 1 из числа 31 на каждую цифру числа 125.

х 125
     31
   125

3. Умножаем цифру 3 из числа 31 на каждую цифру числа 125.

      1
х 125
     31
   125
 375
 3875

Способ №2. В строку

125 * 31 = 

1 Представляем второй множитель - число 31 - в виде суммы двух чисел, одно из которых - круглое.

125 * (30 + 1) = 

2. Раскрываем скобки, умножая число 125 на каждое слагаемое.

125 * 30 + 125 * 1 = 

3. Вычисляем!

3750 + 125 = 3875

Произведения сошлись в обоих способах - значит, решение верное!

А следующие примеры на умножение двузначных чисел решите самостоятельно

57 * 42 =                                              318 * 13 =
83 * 34 =                                              271 * 56 =                                           
76 * 15 =                                              424 * 22 =


Онлайн-школа математики World of Math приглашает Вашего ребёнка на бесплатный урок по любой теме, которая Вас интересует! Занятия проходят на интерактивной платформе. Юный ученик не просто изучает математику - он отправляется в увлекательное путешествие с яркими и уникальными персонажами. А преподаватель - это не строгий наставник, а добрый друг и проводник в мире знаний. 


Взгляните на математику по-новому в World of Math! Записаться на бесплатный урок можно здесь. 

Made on
Tilda